Historial de carrera de Édouard Balladur
Antiguos cargos conocidos de Édouard Balladur.
Empresas | Cargo | Inicio | Fin |
---|---|---|---|
Government of France | Jefe de Gobierno | 29/03/1993 | 10/05/1995 |
Ministro del Gobierno | 20/03/1986 | 12/05/1988 |
Estadísticas
Internacional
Francia | 2 |
Operativa
Head of Government | 1 |
Minister of Government | 1 |
Sectorial
Government | 2 |
Funciones ocupadas
Activas
Inactivas
Empresas cotizadas
Empresas privadas
Empresas relacionadas
Empresas privadas | 1 |
---|---|
Government of France | Government |
- Bolsa de valores
- Insiders
- Édouard Balladur
- Experiencia